rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
|
1910 - 1928
|
Kostelec nad Orlicí (Rychnov nad Kněžnou), Kostelec nad Orlicí (Rychnov nad Kněžnou), ()
|
1928 - 1928
|
Městský úřad Opočno, Opočno (Rychnov nad Kněžnou), (Zemské finanční ředitelství, pobočka, kancelářská výpomocná služba)
|
1929 - 1944
|
Zemské finanční ředitelství Praha, Praha, (29. 6. 1928 - 18. 10. 1944 - referent)
|
1931 - 1932
|
Holice, Holice (Pardubice), (Zemské finanční ředitelství, pobočka)
|
1932 - 1934
|
Divadlo mladých Jiřího Kupky , Praha, (výtvarná spolupráce, propagační grafik)
|
1932 - 1944
|
Zemské finanční ředitelství Praha, Praha, (ZFŘ, pobočka Bubeneč, Smíchov, Veleztržní palác, Malá Strana)
|
1934 - 1989
|
Praha, Praha, (ateliér, bydliště)
|
1934 -
|
Divadlo E. F. Buriana, Praha, (výtvarná spolupráce, propagační grafik)
|
1944 - 1945
|
Srb a Štys, Praha, (19. 10. 1944 - 23. 4. 1945, pomocný dělník, nasazen kvůli členswtví v odborech umělců)
|
1945 - 1950
|
Ústřední rada odborů, Praha, (23. 5. 1945 - 16. 10. 1950, vedoucí výtvarného oddělení)
|
1945 - 1946
|
Lidová kultura, časopis, , (vedoucí redaktor od č. 6, 1945 do konce roku 1945)
|
1946 - 1948
|
Národní osvobození, časopis, , (výtvarný referent)
|
1950 - 1951
|
Nová fotografie, časopis, _, (od července 1950 do února 1951, odpovědný redaktor)
|
1950 - 1967
|
Ministerstvo kultury a informací, Praha, (17. 10. 1950 - 30. 6. 1967, referent, vedoucí výtvarného oddělení)
|
1955 - 1989
|
Litoměřicko, _, ()
|
1956 - 1956
|
Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), (studijní cesta)
|
1960 - 1989
|
Hlinná u Litoměřic, Hlinná (Litoměřice), (atelier, bydliště)
|
1960 - 1965
|
Svaz československých výtvarných umělců, obvodní pobočka Praha 6, Praha, (předseda)
|
1962 - 1972
|
Galerie Vincence Kramáře, Praha, (od počátku budování galerie do začátku "normalizace")
|
1964 - 1971
|
Galerie Vincence Kramáře, Praha, (zakladatel, předseda výstavní komise)
|
1965 - 1965
|
Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), (studijní pobyt)
|
1965 - 1965
|
Itálie, _, (studijní pobyt)
|
1965 - 1965
|
Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), (studijní cesta)
|
1965 - 1965
|
Jugoslávie, _, (studijní pobyt)
|
1966 - 1966
|
Umjetnička kolonija u Počitelju, , (studijní pobyt)
|
1985 - 1985
|
Itálie, _, (studijní cesta)
|
1985 - 1985
|
Sicílie, _, (studijní cesta)
|